Похожие презентации:
Нам есть кем гордиться
1.
2. 1.11.1921 – 8.03.1978
командир авиаэскадрильи3. 6.11.1926 – 11.05.1993 служил в гвардейской кавалерийской дивизии
4. 7.11.1918 – 17.04.1944 Заместитель командира авиаэскадрильи
5. 8.11.1917 – 2.03.1976 Командир звена авиационного истребительного полка
6. 8.11.1908 – 18.05.1942
Заместитель командираэскадрильи
ближнебомбардировочного
авиаполка.
7. 8.11.1918 – 2.02.1945
Военно-морской флот,танковые войска,
младший лейтенант
8. 9.11.1923 – 26.04.1945
Ефрейтор,командир саперного
отделения
9. 10.11.1920 – 5.09.1989
Заместитель командираэскадрильи авиационного
полка, старший лейтенант.
10. 10.11.1922 – 29.01.1966
Радист мотострелковогобатальона танковой бригады,
гвардии сержант
11. 11.11.1917 – 10.08.1942
Командир эскадрильиавиационного полка
морской авиации
12. 11.11.1906 – 28.08.1943
Военный летчик,подполковник,
командир разведывательного
авиационного полка
13. 12.11.1919 – 26.04.1990
Пехотинец,командир
стрелкового орудия
14. 13.11.1916 – 24.11.1992
Командир роты,старший лейтенант
15. 18.11.1914 – 10.10.1977
Командир полка,военкор рязанской
газеты
«Сталинское знамя»
16. Военно-морской флот, командир отряда морских разведчиков
21.11.1916 –7.10.2003
Военно-морской флот,
командир отряда морских
разведчиков
17. 21.11.1921 – 3.12.1979
заместитель командираразведывательной
авиационной
эскадрильи
18. заместитель командира, штурман авиаэскадрильи, лейтенант.
22.11.1918 –17.01.1977
заместитель командира,
штурман
авиаэскадрильи,
лейтенант.
19. 23.11.1918 – 11.01.1995
Штурманавиаэскадрильи,
гвардии сержант
20. 24.11.1907 – 17.01.2001
Командир ротыпехотинцев